Sektion (alle) | |||||||
Direktion | xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 fjernes Direktion: Jakob Møller Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2024-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøteborgvej 18, st., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 11, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: regnskab@sensu.dk (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 11, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-03-16)
Den 2023-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 11, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-12-12 tilføjes Direktion: Jakob Møller Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-11)
Den 2022-10-31 tilføjes Legale ejere: Mosaik ApS (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-31 tilføjes Reelle ejere: Jakob Møller Hansen (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-31 fjernes Reelle ejere: Thomas Bjerring Bech (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 11, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2023-02-23)
Den 2022-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 11, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 11, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2022-10-06)
Den 2022-09-15 tilføjes Direktion: John Chalmers Tveit (direktør) (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor ledelses-, medarbejder-, organisations- og kompetenceudvikling samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-15 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Legale ejere: SENSU A/S (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-15 tilføjes Navne: Comentor Udvikling ApS (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bjerring Bech, John Chalmers Tveit (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-09-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Stiftere: SENSU A/S (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-15)
Den 2022-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-15)