Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skovlundvej 13 ApS. (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Skibbyvej 35 ApS. (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2023-09-03 tilføjes Reelle ejere: Morten Hauerbach (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-09-03 fjernes Reelle ejere: Nanna Hauerbach (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-09-02 fjernes Reelle ejere: Morten Hauerbach (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2022-09-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engdraget 4, 8420 Knebel (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Bestyrelse: Morten Hauerbach (formand) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Direktion: Morten Nørgaard Storm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte - via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at eje, besidde, investere i og projektudvikle fast ejendom samt enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er naturligt beslægtet hermed. (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-13 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Legale ejere: Hauerbach Holding ApS, STORM PEDERSEN HOLDING ApS, Svanelundskrogen ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Navne: qubiq A/S (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Reelle ejere: Morten Hauerbach, Nanna Hauerbach, Morten Nørgaard Storm Pedersen (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2022-09-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Stiftere: Svanelundskrogen ApS, STORM PEDERSEN HOLDING ApS, Hauerbach Holding ApS (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Vedtægter: 2022-09-13 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-14)