Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Kapital | Legale ejere | ||||
Vedtægter | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-15 tilføjes Bestyrelse: Boris Nørgaard Kjeldsen (næstformand) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 fjernes Bestyrelse: Anders Heisel (næstformand) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-15 tilføjes Legale ejere: Stine Hjelm Henkel, Lone Vibeke Wolff, Ulla Grove Krogsgaard Thomsen, Jeannette Marie Bing Lauritzen, Malene Norup, Susanne Kjeldsen, Rasmus Lildholdt Kjær, Lars Bing Lauritzen, Mads Krogsgaard Thomsen, Ulrich Frølich, Jesper Henkel, Boris Nørgaard Kjeldsen (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 fjernes Legale ejere: 21-5 A/S (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-15 tilføjes Vedtægter: 2024-01-15 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-15 fjernes Reelle ejere: Anders Køj, Laila Albæk Salem Køj, Anders Heisel (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 187, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2024-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 187, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-09-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 187, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2024-01-03)
Den 2022-09-12 tilføjes Bestyrelse: Anders Heisel (næstformand) (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2022-09-12 tilføjes Direktion: Laila Albæk Salem Køj (direktør) (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er selvstændigt eller via af selskabet kontrollerede juridiske enheder at erhverve, eje og vedligeholde 5 ferieboliger, som selskabet skal stille til rådighed for selskabets til enhver tid værende kapitalejere (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-12 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Kapital (Kapital): 420.000,00 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2022-09-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2022-09-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Legale ejere: 21-5 A/S (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2022-09-12 tilføjes Navne: Ejerforeningen 21-5 DK60 P/S (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Reelle ejere: Anders Køj, Laila Albæk Salem Køj, Anders Heisel (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2022-09-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Stiftere: 21-5 A/S (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Vedtægter: 2022-09-12 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2022-09-12 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2022-09-12)
Den 2022-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-12)