Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Dawn Designs ApS. (offentliggjort 2022-12-20)
Den 2022-12-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ScandiMate ApS. (offentliggjort 2022-12-29)
Den 2023-01-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Wibe For Good ApS. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-01-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Ladybox ApS. (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Din Camp ApS. (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2023-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: MosDecor ApS. (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2023-07-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TickrMeter ApS. (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-08-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ladybox ApS. (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2024-01-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Din Camp ApS. (offentliggjort 2024-01-30)
Den 2024-03-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-03-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-03-22 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2024-03-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevej 12, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2022-09-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevej 12, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2022-09-08 tilføjes Direktion: Morten Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-08 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Legale ejere: Jesper Buch Holding ApS, MOLA INVEST ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Navne: Viking Capital ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Reelle ejere: Jesper Buch, Morten Larsen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2022-09-08 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-09-13)
Den 2022-09-08 tilføjes Stiftere: MOLA INVEST ApS, Jesper Buch Holding ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Vedtægter: 2022-09-08 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-09)