Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Binavne | Direktion | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 29, 2., 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 31, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Hjemmeside: www.gastros.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gastros.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: info@nvcompany.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-12-18 tilføjes Binavne: Gastro's Snacks ApS, Gastro's Food ApS, Gastro's Drinks ApS, Gastro's Coffee ApS, Gastro's ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-11-21 tilføjes Direktion: Andreas Mark (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-11-21 fjernes Direktion: Stefan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-11-21 tilføjes Vedtægter: 2023-11-21 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2023-11-01 tilføjes Legale ejere: Mark & Balslev Holding ApS, Tornbak Holding ApS, NB Holding Invest ApS, JF Holding Investment ApS, Lundberg Holding Investment ApS, Stefan Nielsen, W.S Holding ApS, Würtz Holding Investment ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Jimmy Frost Sørensen, Martin Vendrup Nepper Tornbak, Nicolaj Bjerregaard, Daniel Lundberg (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-10-31 fjernes Legale ejere: Tornbak Holding ApS, NB Holding Invest ApS, JF Holding Investment ApS, Lundberg Holding Investment ApS, Stefan Nielsen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2023-09-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 31, st., 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 10, st. 1., 2670 Greve (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2023-09-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nvcompany.dk (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: mortensen56@hotmail.com (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-09-26 tilføjes Legale ejere: Stefan Nielsen (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-09-02 tilføjes Legale ejere: Tornbak Holding ApS, NB Holding Invest ApS, JF Holding Investment ApS, Lundberg Holding Investment ApS (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-09-26 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Frost Sørensen, Martin Vendrup Nepper Tornbak, Nicolaj Bjerregaard, Daniel Lundberg (offentliggjort 2023-11-14)
Den 2022-09-25 fjernes Reelle ejere: Jimmy Frost Sørensen, Martin Vendrup Nepper Tornbak, Nicolaj Bjerregaard, Daniel Lundberg (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-02 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Frost Sørensen, Martin Vendrup Nepper Tornbak, Nicolaj Bjerregaard, Daniel Lundberg (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Strandvej 10, st. 1., 2670 Greve (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-09-02 tilføjes Direktion: Stefan Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2022-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-02 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med drikkevarer (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mortensen56@hotmail.com (offentliggjort 2023-09-13)
Den 2022-09-02 tilføjes Navne: Nordic Vending Company ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Stiftere: Tornbak Holding ApS, NB Holding Invest ApS, Lundberg Holding Investment ApS, JF Holding Investment ApS (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Vedtægter: 2022-09-02 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2022-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-09)