Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-01-11 tilføjes Binavne: PB Windtechnic ApS, Northern Wind ApS, Northern Solar ApS, Northern Energy ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-10 fjernes Binavne: Northern Wind A/S, Northern Solar A/S, Northern Energy A/S, PB Windtechnic A/S (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-01-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-01-11 tilføjes Navne: Northern Renewable ApS (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-10 fjernes Navne: Northern Renewable A/S (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 tilføjes Vedtægter: 2024-01-11 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-11 fjernes Bestyrelse: Mogens Thousgaard Kirstein (formand) (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-10-06 fjernes Bestyrelse: Lars Riegels Kühn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2023-07-31 tilføjes Legale ejere: PB Wind Holding ApS (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-07-31 fjernes Legale ejere: Peter Bang (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2023-07-05 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 fjernes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-05-24 tilføjes Binavne: PB Windtechnic A/S (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-05-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-05-24 tilføjes Vedtægter: 2023-05-24 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møgelvej 140, 7752 Snedsted (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Bestyrelse: Lars Riegels Kühn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-12)
Den 2022-09-05 tilføjes Binavne: Northern Wind A/S, Northern Solar A/S, Northern Energy A/S (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-09-05 tilføjes Direktion: Peter Bang (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive handel og serviceerhverv inden for genanvendelse af forsyningskilder og anden i forbindelse hermed bestående virksomhed (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-09-05 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af vindmøller og dele hertil (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-09-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-09-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Legale ejere: Peter Bang (offentliggjort 2023-08-14)
Den 2022-09-05 tilføjes Navne: Northern Renewable A/S (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-09-05 tilføjes Reelle ejere: Peter Bang (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Revisor: RL af 1/7 2020 P/S (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-09-05 tilføjes Stiftere: Peter Bang (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-09-05 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-09-05 tilføjes Vedtægter: 2022-09-05 (offentliggjort 2023-06-28)
Den 2022-09-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-07)