Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rahbeks Alle 21, 1801 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Christiansborggade 2, 4. tv., 1558 København V (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-09-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-31 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-08-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-08-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christiansborggade 2, 4. tv., 1558 København V (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-08-30 tilføjes Bestyrelse: Mads Peter Byder (formand) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Direktion: Kim Bek (direktør) (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-30 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Kontaktoplysninger: kim@urbanhelp.dk (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Legale ejere: H.S.D. Holding ApS, FIBD Holding ApS, HELP PR & KOMMUNIKATION HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Navne: RA 2022 ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Reelle ejere: Kim Bek, Mads Peter Byder (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Stiftere: HELP PR & KOMMUNIKATION HOLDING ApS, H.S.D. Holding ApS, FIBD Holding ApS (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Vedtægter: 2022-08-30 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-07)