Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-11-24 fjernes Direktion: Mathias Heidelbach Magnild Spinner (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-11-15 tilføjes Legale ejere: Ringstrøm Holding ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-15 fjernes Legale ejere: M. Magnild Holding ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-14 fjernes Legale ejere: Ringstrøm Holding ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-11-15 fjernes Reelle ejere: Mathias Heidelbach Magnild Spinner (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-09-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelev Bygade 53, 4000 Roskilde (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Direktion: Mathias Heidelbach Magnild Spinner (direktør) (offentliggjort 2022-11-24)
Den 2022-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forhandle, installere og vedligeholde solcelleanlæg og dermed beslægtet virksomhed inden for direktionens skøn. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2024-06-26)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Legale ejere: Ringstrøm Holding ApS, M. Magnild Holding ApS (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-08-30 tilføjes Navne: Klimaks Energy Solutions ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Reelle ejere: Mathias Heidelbach Magnild Spinner, Michael Brøgger Ringstrøm (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Stiftere: Ringstrøm Holding ApS, M. Magnild Holding ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Vedtægter: 2022-08-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-06)