Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susanne Busk Hansen | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjarke Kjær | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Fabricius Søndermand | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Annelise Kjærulff | 18.04.2024 | suppleant |
Mads Busk Lykke Poulsen | 08.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Carlsen | 08.06.2023 | suppleant |
Gitte Larsen | 28.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Larsen-Coles | 28.04.2015 | formand |
Lena Nymark Horne | 29.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Fabricius Søndermand | 08.06.2023 | 17.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjarke Kjær | 27.04.2023 | 17.04.2024 | suppleant |
Mads Busk Lykke Poulsen | 28.04.2022 | 07.06.2023 | suppleant |
Christina Maria Rosenkrantz Østergaard | 09.03.2022 | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Olav Silkjær | 30.04.2019 | 18.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Michael Riis Jensen | 30.04.2019 | 08.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Christina Maria Rosenkrantz Østergaard | 30.04.2019 | 08.03.2022 | suppleant |
Jørgen Carlsen | 28.04.2015 | 07.06.2023 | næstformand |
Jens Olav Silkjær | 28.04.2015 | 29.04.2019 | suppleant |
Gitte Larsen | 29.04.2014 | 27.04.2015 | suppleant |
Else Sloth Karlsen | 24.04.2013 | 27.04.2023 | suppleant |
Willy Knudsen | 24.04.2013 | 30.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lena Nymark Horne | 24.04.2013 | 29.04.2014 | suppleant |
Jørgen Carlsen | 26.04.2012 | 27.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
John Christensen | 28.04.2011 | 09.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Larsen-Coles | 28.04.2011 | 27.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Inger Dahl | 28.04.2011 | 24.04.2013 | suppleant |
Jørgen Carlsen | 28.04.2011 | 26.04.2012 | suppleant |
Kristian Mark Sørensen | 27.04.2010 | 24.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Larsen-Coles | 27.04.2010 | 28.04.2011 | suppleant |
Signe Margrethe Jensen | 09.04.2001 | 27.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Christian Kjeld Pedersen | 07.09.2000 | 28.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Bodil Andreasen Batsberg | 17.04.2000 | 29.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henning Mortensen | 17.04.2000 | 26.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Finn Holt Jensen | 08.03.1999 | 28.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Robert Nedergård Pedersen | 08.03.1999 | 28.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Anni Grete Olesen | 08.03.1999 | 28.04.2011 | suppleant |
Christian Kjeld Pedersen | 08.03.1999 | 07.09.2000 | suppleant |
Anni Grete Olesen | 08.03.1999 | 08.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Brask Østergaard | 01.02.1999 | 17.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Brask Østergaard | 01.02.1999 | 01.02.1999 | suppleant |
Kurt Nielsen | 23.03.1998 | 07.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Evald Martinsen | 23.03.1998 | 17.04.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bente Axelsen | 21.04.1997 | 09.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Nielsen | 21.04.1997 | 23.03.1998 | suppleant |
Ragnhild Skanderup Hansen | 06.02.1914 | 26.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jens Nysom Batsberg | 06.02.1914 | 08.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Henning Mortensen | 06.02.1914 | 01.02.1999 | bestyrelsesmedlem |
Nils Vinther | 06.02.1914 | 23.03.1998 | formand |
Robert Nedergård Pedersen | 06.02.1914 | 23.03.1998 | næstformand |
Grethe Kjær Hansen | 06.02.1914 | 21.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Else Sloth Karlsen | 06.02.1914 | 21.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Anni Grete Olesen | 06.02.1914 | 21.04.1997 | suppleant |
Bodil Busk | 06.02.1914 | 21.05.1996 | bestyrelsesmedlem |
Grethe Pedersen | 06.02.1914 | 21.05.1996 | bestyrelsesmedlem |