Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Mary Lorrielee Abundo Hansen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jonathan Egede Krahl Abundo Hansen(virk.: 5) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Nam Thanh Nguyen(virk.: 3) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 8,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Mary Lorrielee Abundo Hansen | 01.01.2012 | Vodroffsvej 28, 1900 Frederiksberg C |
Nam Thanh Nguyen | 01.10.2023 | Knud Lavards Gade 4, 1730 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
JAH ARKITEKTER ApS | 73492912 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Wabé Studio ApS | 43483684 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.03.2023 | 2,75 (km) | Bryghuspladsen 8, 1473 København K | Vodroffsvej 28, 1900 Frederiksberg C |
Wabé Studio ApS. |
Sidst opdateret den 02.09.2022 og angivet som gældende fra 01.09.2022 (762 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Wabo 1 ApS | 39657910 |
Wabo 2023 ApS | 43881523 |
Wabo ApS | 43881523 |
WAB Service | 40573895 |
Wabé Studio ApS | 43483684 |
WACA ApS | 32075185 |
Wacabanga ApS | 38057898 |
WA Capital Holding ApS | 43891146 |
WAC ApS | 35848541 |
WAC DN ApS | 44393042 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Mary Lorrielee Abundo Hansen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jonathan Egede Krahl Abundo Hansen(virk.: 5) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nam Thanh Nguyen(virk.: 3) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 58 % | 0 % | 0 % | 8 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Mary Lorrielee Abundo Hansen(virk.: 4) Dir., Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 2 |
Jonathan Egede Krahl Abundo Hansen(virk.: 5) Reelle ejere | 1 | 2 | 2 | 3 |
Nam Thanh Nguyen(virk.: 3) Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 3 |
Sum | 2 | 6 | 4 | 8 |
Pct. | 10 % | 30 % | 20 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |