Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.P. Ørums Gade 12, 2100 København Ø (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Åløkkehaven 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åløkkehaven 34, 5000 Odense C (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-08-21 tilføjes Direktion: Jonas Elschner Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-21 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Kontaktoplysninger: jonaselschnerkristensen@gmail.com (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Legale ejere: Jonas Elschner Kristensen (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Navne: Hex ApS (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Reelle ejere: Jonas Elschner Kristensen (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Stiftere: Jonas Elschner Kristensen (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Vedtægter: 2022-08-21 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-31)