Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsbro 3, 12. 3., 1577 København V (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Direktion: Ýmir Gíslason (direktør) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-30 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Legale ejere: Ýmir Gíslason, Anders Wilhjelm Jahn (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Navne: Cluster & Margin ApS (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Reelle ejere: Ýmir Gíslason, Anders Wilhjelm Jahn (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Stiftere: Ýmir Gíslason, Emil Sloth Bjerg, Anders Wilhjelm Jahn (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-15 fjernes Direktion: Emil Sloth Bjerg (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-15 fjernes Legale ejere: Emil Sloth Bjerg (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-15 fjernes Reelle ejere: Emil Sloth Bjerg (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2023-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsbro 3, 12. 3., 1577 København V (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsbro 3, 12. 3., 1577 København V (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-09-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-09-15 tilføjes Direktion: Anders Wilhjelm Jahn (adm. dir.) (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-09-14 fjernes Direktion: Anders Wilhjelm Jahn (direktør) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-15 tilføjes Vedtægter: 2022-09-15 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-31 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsbro 3, 12. 3., 1577 København V (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2022-08-30 tilføjes Direktion: Anders Wilhjelm Jahn (direktør) (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-08-30 tilføjes Formål: Selskabet har til formål at drive virksomhed med udvikling og salg af softwareprodukter samt konsulentarbejde relateret hertil. (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-30 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Legale ejere: Emil Sloth Bjerg, Ýmir Gíslason, Anders Wilhjelm Jahn (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-08-30 tilføjes Navne: Cluster & Margin ApS (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Reelle ejere: Emil Sloth Bjerg, Ýmir Gíslason, Anders Wilhjelm Jahn (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2022-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Stiftere: Ýmir Gíslason, Emil Sloth Bjerg, Anders Wilhjelm Jahn (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-08-30 tilføjes Vedtægter: 2022-08-30 (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-09)