Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-20 tilføjes Navne: Santhiirathevii ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-19 fjernes Navne: Santhirathevi ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-20 tilføjes Vedtægter: 2024-02-20 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2022-08-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Santea ApS. (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Martine Christoffersens Vej 42, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Direktion: Nishanth Dennis Sripathy (direktør) (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-30 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Legale ejere: Nishanth Dennis Sripathy (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Navne: Santhirathevi ApS (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2022-08-30 tilføjes Reelle ejere: Nishanth Dennis Sripathy (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Stiftere: Nishanth Dennis Sripathy (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Vedtægter: 2022-08-30 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-30)