Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-29 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@agrienergi.dk (offentliggjort 2023-03-29)
Den 2022-12-12 tilføjes Vedtægter: 2022-12-12 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rishøjvej 1, 5672 Broby (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Direktion: Harald Kirketerp-Møller (direktør) (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar for Agri Energi P/S samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-08-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-26 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-08-26 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Legale ejere: Harald Kirketerp-Møller (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Navne: Komplementarselskabet Agri Energi ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Reelle ejere: Harald Kirketerp-Møller (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Stiftere: Harald Kirketerp-Møller (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Vedtægter: 2022-08-26 (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-30)