Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Revisor | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Første regnskabsperiode |
Den 2024-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 56, st., 9500 Hobro (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skårupvej 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-20 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-09-06 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-05 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-05 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-09-06 tilføjes Vedtægter: 2022-09-06 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-30 tilføjes Legale ejere: Wennstrom Group AB, S. Cassøe Holding ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-29 fjernes Legale ejere: S. Cassøe Holding ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-26 tilføjes Legale ejere: S. Cassøe Holding ApS (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-30 tilføjes Reelle ejere: Ulf Ekelund, Ingrid Kerstin Elisabet Ekelund (offentliggjort 2022-09-07)
Den 2022-08-26 tilføjes Reelle ejere: Søren Vejle-Cassøe (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skårupvej 10, 9500 Hobro (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-08-26 tilføjes Bestyrelse: Ulf Ekelund (formand) (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Direktion: Søren Vejle-Cassøe (direktør) (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere rådgivning og projektstyring af færdige byggerier, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Navne: Complete Solutions ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-26 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-08-26 tilføjes Stiftere: S. Cassøe Holding ApS (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med bestyrelsesformanden. (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Vedtægter: 2022-08-26 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-08-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-30)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-08-31 (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-01 (offentliggjort 2022-09-06)