Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jeanette Hvam | 14.11.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeanette Hvam | 16.08.2022 | 13.11.2022 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Ulrik Ottesen | 29.08.2022 | formand |
Lars Erik Nobel | 16.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Finn Hvid Bertelsen | 16.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Ulrik Ottesen | 16.08.2022 | 28.08.2022 | bestyrelsesmedlem |