Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Vedtægter | ||||
Legale ejere | xbrl | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Bibranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 tilføjes Direktion: Daniel Albæk (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-30 fjernes Direktion: Carsten Greve Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-02-19 tilføjes Direktion: Malene Rhode Carstensen (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Direktion: Thomas Lund (direktør) (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 tilføjes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-19 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-18 fjernes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersvej 2, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sødalsparken 18, 8220 Brabrand (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 10, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-29 tilføjes Direktion: Carsten Greve Iversen (direktør) (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-01-29 fjernes Direktion: Line Krogh Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-29 tilføjes Vedtægter: 2024-01-29 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-26 tilføjes Legale ejere: Anpartsselskabet af 26. januar 2024 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-26 fjernes Legale ejere: GMB & Lund Holding ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-26 tilføjes Reelle ejere: Jacob Brunsborg, Mette Brunsborg, René Birch (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-01-26 fjernes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-25 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-11-08 tilføjes Legale ejere: GMB & Lund Holding ApS (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-11-08 fjernes Legale ejere: GMB Ejendomme ApS, Brdr. Lund Invest ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-08 tilføjes Reelle ejere: René Birch, Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-11-07 fjernes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-09 tilføjes Navne: Funder Dalgårdsvej ApS (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-08 fjernes Navne: GMB & Lund ApS (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-09 tilføjes Vedtægter: 2023-10-09 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mads Clausens Vej 10, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hårup Skovvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2024-08-31 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-07-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-12-08 tilføjes Legale ejere: GMB Ejendomme ApS, Brdr. Lund Invest ApS (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-12-07 fjernes Legale ejere: GMB Ejendomme ApS, Brdr. Lund Invest ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-08 tilføjes Reelle ejere: Marius Dahlmann Birch, Gustav Dahlmann Birch, René Birch (offentliggjort 2023-11-13)
Den 2022-12-07 fjernes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-08-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-25 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-24 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-08-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hårup Skovvej 6, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2023-10-04)
Den 2022-08-24 tilføjes Direktion: Line Krogh Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-08-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er opførelse, besiddelse og udlejning af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-24 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Legale ejere: GMB Ejendomme ApS, Brdr. Lund Invest ApS (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-08-24 tilføjes Navne: GMB & Lund ApS (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2022-08-24 tilføjes Reelle ejere: René Birch (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-08-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-08-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2022-08-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Stiftere: GMB Ejendomme ApS, Brdr. Lund Invest ApS (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Vedtægter: 2022-08-24 (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-25)
Den 2022-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-25)