Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2024-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2022-08-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DANEPORK A/S. (offentliggjort 2022-10-10)
Den 2024-01-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2024-02-22)
Den 2023-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tørskindvej 19, 7183 Randbøl (offentliggjort 2023-04-17)
Den 2022-08-23 tilføjes Bestyrelse: Jens Kristian Ravn (formand) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Direktion: Leo Grønvall (direktør) (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt eventuel beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-09-30 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-23 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Legale ejere: LEO GRØNVALL HOLDING ApS, BUNDSGAARD ApS, FGJ Holding ApS (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Navne: Slagtergården Holding A/S (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Reelle ejere: Leo Grønvall, Keld Bundsgaard, Frank Guldhammer Jensen (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Stiftere: LEO GRØNVALL HOLDING ApS, FGJ Holding ApS, BUNDSGAARD ApS (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Vedtægter: 2022-08-23 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-24)
Den 2022-08-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-24)