Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jonas@buskmogensen.com (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-09-15 fjernes Kontaktoplysninger: Jonas-mogensen@hotmail.cim (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-08-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterrisvej 40, 6100 Haderslev (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Bibranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Direktion: Jonas Ladegaard Lei-Mogensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at designe og producere møbler og specialinteriør og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-17 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Hovedbranche: Industriel design og produktdesign (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Kapital (Kapital): 60.000,00 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: Jonas-mogensen@hotmail.cim (offentliggjort 2022-09-16)
Den 2022-08-17 tilføjes Legale ejere: Martin Jack Busk, Jonas Ladegaard Lei-Mogensen, Busk Holding August 2022 APS, Mogensen Holding August 2022 APS (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-17 fjernes Legale ejere: Martin Jack Busk, Jonas Ladegaard Lei-Mogensen (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-08-17 tilføjes Navne: Busk Mogensen ApS (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Reelle ejere: Martin Jack Busk, Jonas Ladegaard Lei-Mogensen (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Stiftere: Martin Jack Busk, Jonas Ladegaard Lei-Mogensen (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Vedtægter: 2022-08-17 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)