Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-02-01 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2023-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 tilføjes Vedtægter: 2023-05-15 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-15 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-11 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-10 fjernes Bibranche: Dagplejemødre (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsdalsvej 127, 2610 Rødovre (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2023-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Bellahøj Syd 30, 5. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Bellahøj Syd 30, 5. th., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 76, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-05-02 tilføjes Direktion: Mohammed Monjed Ghannam (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Direktion: Eman Kadhum (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 tilføjes Kontaktoplysninger: mohammedghannam@icloud.com (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 tilføjes Legale ejere: Mohammed Monjed Ghannam (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Legale ejere: Eman Kadhum (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 tilføjes Reelle ejere: Mohammed Monjed Ghannam (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-02 fjernes Reelle ejere: Eman Kadhum (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 76, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 76, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 76, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 76, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Else Alfelts Vej 76, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 35, 1256 København K (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive mobil frisør-, babysitting- og privat rengøringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-08-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-23 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2024-02-06)
Den 2022-08-23 tilføjes Bibranche: Dagplejemødre (offentliggjort 2023-05-11)
Den 2022-08-23 tilføjes Direktion: Eman Kadhum (direktør) (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-08-23 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-10 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-23 tilføjes Hovedbranche: Frisørsaloner (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-08-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-01)
Den 2022-08-23 tilføjes Legale ejere: Eman Kadhum (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-08-23 fjernes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-10 tilføjes Legale ejere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-23 tilføjes Navne: Ema.k ApS (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-22 fjernes Navne: ApS KBUS 18 nr. 420 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-10 tilføjes Navne: ApS KBUS 18 nr. 420 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-23 tilføjes Reelle ejere: Eman Kadhum (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-08-23 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-10 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-23 tilføjes Vedtægter: 2022-08-23 (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-08-10 tilføjes Vedtægter: 2022-08-10 (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-10 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-17)