Sektion (alle) | |||||||
Dekret | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Formål | Bibranche | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-21 Statstidende Dekret
Den 2024-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 308, 5330 Munkebo (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 103, 5330 Munkebo (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Direktion: Jonas Jessien Neuhaus (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 fjernes Direktion: Mohammed Rakad (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-16 fjernes Direktion: Peter Knirke Aaberg Toft (direktør) (offentliggjort 2024-06-16)
Den 2024-06-25 tilføjes Legale ejere: Jonas Jessien Neuhaus (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 fjernes Legale ejere: Mohammed Rakad (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 tilføjes Reelle ejere: Jonas Jessien Neuhaus (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-06-25 fjernes Reelle ejere: Mohammed Rakad (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2024-03-17 tilføjes Hjemmeside: Mrdbyg.dk (offentliggjort 2024-03-17)
Den 2024-03-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mo@mrdbyg.dk (offentliggjort 2024-03-17)
Den 2024-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre tømrerarbejde og anden byggevirksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-17 tilføjes Bibranche: Fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug) (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-17 tilføjes Direktion: Peter Knirke Aaberg Toft (direktør) (offentliggjort 2024-06-16)
Den 2023-05-17 tilføjes Vedtægter: 2023-05-17 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-08-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 103, 5330 Munkebo (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2022-08-11 tilføjes Direktion: Mohammed Rakad (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2022-08-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre tømrerarbejde og anden byggevirksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-11 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Legale ejere: Mohammed Rakad (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2022-08-11 tilføjes Navne: Mrd-Byg ApS (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Reelle ejere: Mohammed Rakad (offentliggjort 2024-06-25)
Den 2022-08-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Stiftere: Mohammed Rakad (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Vedtægter: 2022-08-11 (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2022-08-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-11)