Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Hvidhvask | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 7, 6800 Varde (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 7, 6800 Varde (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 tilføjes Bestyrelse: Annemette Høi Gottschalk (formand) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Bestyrelse: Henrik Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-15 fjernes Bestyrelse: Jakob Høi Gottschalk (formand) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 tilføjes Direktion: Jakob Høi Gottschalk (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 fjernes Direktion: Henrik Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-08-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jakob@dansacc.com (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2023-06-30 tilføjes Reelle ejere: Jakob Høi Gottschalk (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Mikkelsen (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-06-29 fjernes Reelle ejere: Jakob Høi Gottschalk (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-08-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkevej 7, 6800 Varde (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-08-09 tilføjes Bestyrelse: Jakob Høi Gottschalk (formand) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-08-09 tilføjes Binavne: DDV Viden og Vækst A/S, DDV Medicin Reduktion A/S, DDV Klima og Miljø A/S, DDV Foder A/S, DDV Emission A/S (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Direktion: Henrik Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2023-08-16)
Den 2022-08-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med formidling af landbrugsartikler og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-09 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med landbrugsråvarer, levende dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Legale ejere: Dansacc Holding Aps (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Navne: DDV Det Der Virker A/S (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Reelle ejere: Jakob Høi Gottschalk, Henrik Mikkelsen (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-08-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Revisor: Revisionscentret Sønderborg Godkendt Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Stiftere: Dansacc Holding Aps (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Vedtægter: 2022-08-09 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-08-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-11)