Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2023-12-05 tilføjes Reelle ejere: Heidi Withington Brink (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Bangs Vej 190, 1. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2023-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 102, 2. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-08-15 tilføjes Reelle ejere: Julie Simonsen, Rikke Emilie List (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2022-08-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålekistevej 102, 2. th., 2720 Vanløse (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-08-09 tilføjes Hovedbranche: Teater- og koncertvirksomhed (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-09 tilføjes Interessenter: Rikke Emilie List, Julie Simonsen (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-09 tilføjes Kontaktoplysninger: konventband@gmail.com (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-09 tilføjes Navne: Konvent I/S (offentliggjort 2022-08-10)
Den 2022-08-09 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2022-08-10)