Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 322, 2. tv., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 322, 2. tv., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 322, 2. tv., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 322, 2. tv., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-08-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 322, 2. tv., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-10-11)
Den 2022-08-06 tilføjes Direktion: Christian Thorsø Sigh Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed inden for bogholderi, regnskab og administration samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-06 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: cs@sighinvest.dk (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Legale ejere: Christian Thorsø Sigh Pedersen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Navne: Sigh Invest ApS (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Reelle ejere: Christian Thorsø Sigh Pedersen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Stiftere: Christian Thorsø Sigh Pedersen (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet forpligtes ved aftaler, som indgås på selskabets vegne af direktøren (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Vedtægter: 2022-08-06 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-09)
Den 2022-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-09)