Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-13 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 6, 6971 Spjald (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevej 6, 6971 Spjald (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2022-07-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LYKKE BYG ApS. (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2024-04-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LAH Ejendomme ApS. (offentliggjort 2024-04-17)
Den 2024-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 6, 6971 Spjald (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevej 6, 6971 Spjald (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 6, 6971 Spjald (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2022-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevej 6, 6971 Spjald (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-08-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 6, 6971 Spjald (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-07-05 tilføjes Direktion: Simon Lykke Astrup Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Legale ejere: Simon Lykke Astrup Hansen (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Navne: Simon Lykke Holding ApS (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Reelle ejere: Simon Lykke Astrup Hansen (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Vedtægter: 2022-07-05 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-08)