Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Legale ejere | Direktion | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af alle bestyrelsesmedlemmerne i forening (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-20 tilføjes Vedtægter: 2023-12-20 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 159, 8210 Aarhus V (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2023-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en bestyrelsesformand eller direktør. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-11-17 tilføjes Bestyrelse: Paul Riis Arndt (formand) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-16 fjernes Bestyrelse: Paul Riis Arndt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2023-11-17 tilføjes Vedtægter: 2023-11-17 (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2023-06-26 tilføjes Reelle ejere: Amalie Riis Arndt (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Reelle ejere: Dario Alejandro Bordetas (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-26 fjernes Legale ejere: Dario Alejandro Bordetas (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2023-06-23 tilføjes Legale ejere: Green Energy Holding ApS (offentliggjort 2023-06-25)
Den 2023-06-16 tilføjes Direktion: Amalie Riis Arndt (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-06-16 fjernes Direktion: Dario Alejandro Bordetas (direktør) (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2022-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaarsbergsvej 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2023-12-18)
Den 2022-08-01 tilføjes Bestyrelse: Paul Riis Arndt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-08-01 tilføjes Binavne: Solkongernes ApS, Solkilden ApS, Forergy ApS, DanSolar ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Paul Riis Arndt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Paul Riis Arndt (adm. dir.) (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Info@Solkongen.dk (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Legale ejere: Dario Alejandro Bordetas (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-08-01 tilføjes Navne: Solkongen.dk ApS (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Reelle ejere: Dario Alejandro Bordetas (offentliggjort 2023-06-26)
Den 2022-08-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Stiftere: Dario Alejandro Bordetas (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-08-01 tilføjes Vedtægter: 2022-08-01 (offentliggjort 2023-11-29)
Den 2022-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-03)
Den 2022-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-03)