Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta |
Den 2024-03-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Direktion: Christian Rosenkilde Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-02 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Legale ejere: Dansk Design Invest A/S (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Navne: DDI II ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Stiftere: The White Box Ventures ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-04-28 sletter virksomheden Ejerskaber: Wabi Sabi Nordic ApS. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: wehlers ApS. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-06-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Dots.Recycling ApS. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-08-29 sletter virksomheden Ejerskaber: KODANSKA ApS. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-29 tilføjes Legale ejere: Dansk Design Invest A/S (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-09-29 fjernes Legale ejere: inu:it holding ApS, Voluntas Holding Invest ApS, Witt Capital ApS, TWB F2 ApS, KURS ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-27 tilføjes Legale ejere: Voluntas Holding Invest ApS, Witt Capital ApS, TWB F2 ApS, KURS ApS (offentliggjort 2023-09-29)
Den 2023-09-27 fjernes Legale ejere: The White Box Ventures ApS, TNA HOLDING ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-26 fjernes Legale ejere: Witt Capital ApS, TWB F2 ApS, KURS ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i, eje andele i og fremme udviklingen af danske consumer og design brands via investeringer i ejerandele i danske selskaber, der opfylder formålet samt hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 7.704.269,00 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-09-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-09-27 tilføjes Navne: DDI II ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-09-26 fjernes Navne: The White Box Brand Investments II ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-09-27 tilføjes Vedtægter: 2023-09-27 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-03-28 tilføjes Legale ejere: Witt Capital ApS, TWB F2 ApS, KURS ApS, The White Box Ventures ApS, TNA HOLDING ApS, inu:it holding ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-03-27 fjernes Legale ejere: The White Box Ventures ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2023-03-28 tilføjes Vedtægter: 2023-03-28 (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2023-03-28 fjernes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-12-19 tilføjes Reelle ejere: Christian Rosenkilde Christensen, Claus Hyldgaard (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-08-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birk Centerpark 40, 7400 Herning (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Direktion: Christian Rosenkilde Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i, eje andele i og fremme udviklingen af nye og upcoming brands indenfor mode og livsstilssegmentet i Danmark via investeringer i ejerandele i danske selskaber, der opfylder formålet samt hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-08-02 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-08-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-08-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Legale ejere: The White Box Ventures ApS (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-08-02 tilføjes Navne: The White Box Brand Investments II ApS (offentliggjort 2023-09-27)
Den 2022-08-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Stiftere: The White Box Ventures ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-08-02 tilføjes Vedtægter: 2022-08-02 (offentliggjort 2023-03-30)
Den 2022-08-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-08-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-21)