Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-11 tilføjes Bestyrelse: Hanna Yassine Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2024-03-11 fjernes Bestyrelse: Christina Bjørn Heinicke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2023-03-14 tilføjes Vedtægter: 2023-03-14 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2023-03-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Bestyrelse: Christina Bjørn Heinicke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-04-12)
Den 2022-09-05 fjernes Bestyrelse: Bjarne Ellemann Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-08-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendsgade 8, st. th., 4200 Slagelse (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Ellemann Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-06-28 tilføjes Direktion: Bjarne Ekkenberg Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Formål: Selskabets hovedformål er at drive virksomhed inden for det sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige område med tilbud til socialt vanskeligt stillede og/eller voksne personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne samt derved beslægtet virksomhed. Selskabet kan til opfyldelse af sit formål erhverve fast ejendom samt etablere datterselskaber. (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Hovedbranche: Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 62.500,00 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Legale ejere: EKKENBERG NETVÆRK HOLDING ApS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Navne: Ekkenberg Netværk 2022 ApS (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Ekkenberg Hansen (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Vedtægter: 2022-06-28 (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-02)
Den 2022-06-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-02)