Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Sale Rahman(virk.: 4) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Emil Bjerregård Juul(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Vestergaard Okkels(virk.: 3) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Vestergaard Okkels | 01.10.2016 | Rolfsvej 9, 2000 Frederiksberg |
Sale Rahman | 01.11.2020 | Willemoesgade 77, 2100 København Ø |
Emil Bjerregård Juul | 28.03.2022 | Theklavej 11, 2400 København NV |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bobovin ApS | 43413295 | NORMAL | Engroshandel med vin og spiritus (463420) |
Grounded by Dornoy | 43927906 | Aktiv | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
19.06.2024 | 2,08 (km) | Blegdamsvej 70, 2100 København Ø | Willemoesgade 77, 2100 København Ø |
Bobovin ApS. |
Sidst opdateret den 28.07.2022 og angivet som gældende fra 26.07.2022 (789 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Bo Bolther Architectural Photography | 28542062 |
Bobo Media | 42226785 |
boboonline.dk ApS | 37348902 |
BOBO Udlejning v/Bent-Ole Bohn | 83950358 |
Bobovin ApS | 43413295 |
Bo Boye Byg v/Bo Boye Ummels | 29725713 |
Bo Boyner Holding ApS | 43013947 |
Bob Production | 25802993 |
BO BRAMSTOFT HOLDING ApS | 19772241 |
Bo Brandhøj ApS | 33584628 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Sale Rahman(virk.: 4) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Emil Bjerregård Juul(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Christian Vestergaard Okkels(virk.: 3) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 38 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 38 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Sale Rahman(virk.: 4) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 2 | 4 |
Emil Bjerregård Juul(virk.: 6) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 3 | 7 |
Christian Vestergaard Okkels(virk.: 3) Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 3 |
Sum | 0 | 7 | 6 | 14 |
Pct. | 0 % | 26 % | 22 % | 52 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |