Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-10-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtofteparken 54, 1. th., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2023-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtofteparken 54, 1. th., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Neotech ApS. (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-07-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtofteparken 54, 1. th., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-05-02)
Den 2022-07-26 tilføjes Direktion: David Vinter Schultz Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-03-31 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-26 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Legale ejere: David Vinter Schultz Larsen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Navne: Zensei Holding ApS (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Reelle ejere: David Vinter Schultz Larsen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Stiftere: David Vinter Schultz Larsen (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Vedtægter: 2022-07-26 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-28)