Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-04-18 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-12-31 fjernes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2023-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordrup Hestehave 6, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tolstrupvej 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-07-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tolstrupvej 13, 4100 Ringsted (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-07-24 tilføjes Bestyrelse: Carsten Georg Jensen (formand) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Direktion: Michael Dejløw Mølgaard (direktør) (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med produktion af og handel med energi samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-24 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Legale ejere: Holdingselskabet MDM ApS, Hympel Holding ApS, EFU INVEST ApS, Brandenburg Holding ApS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Navne: Ringsted Sol ApS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Reelle ejere: Michael Dejløw Mølgaard (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Revisor: DLBR REVISION, GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2024-04-23)
Den 2022-07-24 tilføjes Stiftere: Hympel Holding ApS, Holdingselskabet MDM ApS, EFU INVEST ApS, Brandenburg Holding ApS (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem, af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Vedtægter: 2022-07-24 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-26)
Den 2022-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-26)