Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Kapital | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-09-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WEILBACH INVEST ApS. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2023-10-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-21 tilføjes Bestyrelse: Berit Wennerberg Hansen (formand) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-20 fjernes Bestyrelse: Peter Munk Tommerup (formand) (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-09-13 fjernes Bestyrelse: Erik Klitgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-09-21 tilføjes Vedtægter: 2022-09-21 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-07-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Firskovvej 36, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Bestyrelse: Erik Klitgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-09-21)
Den 2022-07-24 tilføjes Direktion: Torben Frerks (direktør) (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje samtlige kapitalandele i Weilbach A/S (CVR-nr. 54953828) og Weilbach Invest ApS (CVR-nr. 32656439). (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-04-30 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-24 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-07-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-07-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Legale ejere: IVER C. WEILBACHS FOND (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Navne: Iver C. Weilbach Holding A/S (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Stiftere: IVER C. WEILBACHS FOND (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer, af bestyrelsesformanden i forening med tre bestyrelsesmedlemmer, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Vedtægter: 2022-07-24 (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2022-07-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-07-25)
Den 2022-07-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-25)