Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Julien Stanislas Aimé Rzepkowski(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Julien Stanislas Aimé Rzepkowski | 01.06.2020 | N.J. Fjords Alle 12, 1957 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Tanna Corp | 43404482 | Aktiv | Agenturhandel med blandet sortiment (461900) |
Tanna Corp. |
Sidst opdateret den 15.08.2022 og angivet som gældende fra 01.08.2022 (794 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Tanlæge Gitte Moustgaard v/ Gitte Moustgaard | 26130808 |
Tanlæge Mads Kyed | 26068444 |
TAN Management ApS | 38726862 |
Tanmay Singh Madan | 41883529 |
Tanmia A/S | 38794906 |
TANNARI ApS | 35822623 |
Tannebæk Holding ApS | 42088307 |
Tanne Consulting ApS | 40382925 |
Tanne Development ApS | 40382925 |
Tanne Holding ApS | 40382925 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Julien Stanislas Aimé Rzepkowski(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Julien Stanislas Aimé Rzepkowski(virk.: 3) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 2 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 67 % | 33 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |