Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2023-11-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2022-07-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Hirtshalsvej 36, 9800 Hjørring (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Direktion: Hans Andrias Frimann Joensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og industri, herunder import og eksport samt bearbejdning af fødevareprodukter og lignende aktiviteter. (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-05 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med fisk og fiskeprodukter (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Legale ejere: P/F O. C. Joensen (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-07-05 tilføjes Navne: O.C. Joensen Danmark ApS (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Reelle ejere: Hans Andrias Frimann Joensen (offentliggjort 2022-09-19)
Den 2022-07-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-24)
Den 2022-07-05 tilføjes Stiftere: P/F O. C. Joensen (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Vedtægter: 2022-07-05 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-21)
Den 2022-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-21)