Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2022-07-19 sletter virksomheden Ejerskaber: Zilliun ApS. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hauchsvej 7, 1825 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Direktion: Philip Andreas Rimmer Kwiecien Hilm (direktør) (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-14 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Legale ejere: Philip Andreas Rimmer Kwiecien Hilm (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Navne: Hilm Holding ApS (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Reelle ejere: Philip Andreas Rimmer Kwiecien Hilm (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Stiftere: Philip Andreas Rimmer Kwiecien Hilm (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Vedtægter: 2022-07-14 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2022-07-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-19)