Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Holst | 06.08.2024 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Vad | 14.07.2022 | 06.08.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ernst Ulrik Bayer | 13.11.2023 | formand |
Martin Nymark Hansen | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Vad | 14.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Svend Aage Linde | 14.07.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Lundgaard | 14.07.2022 | 13.11.2023 | formand |