Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Abraham Fabricius-Bachmann(virk.: 11) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Henrik Fabricius-Bjerre(virk.: 71) Formand, Reelle ejere | 1,41 % | 1,41 % | 1,41 % | 4,23 % |
Camilla Hviid Hansen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marie Fabricius-Bachmann(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,02 % | 1,02 % | 1,02 % | 4,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Camilla Hviid Hansen | 01.02.2017 | Nørrebrogade 190, 2200 København N |
Henrik Fabricius-Bjerre | 01.05.2020 | Nørrebrogade 13, 2200 København N |
Thomas Abraham Fabricius-Bachmann | 01.08.2021 | Sankt Thomas Alle 15, 1824 Frederiksberg C |
Marie Fabricius-Bachmann | 01.10.2021 | Sankt Thomas Alle 15, 1824 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (50) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
A R C H COPENHAGEN ApS | 27581870 | NORMAL | Restauranter (561010) |
BUDDY HOLLY, STRUER ApS | 29322295 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Bar for sjov Invest ApS | 38254626 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Bistro 2020 ApS | 40944990 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Bo-Nu Ejendomme ApS | 40154531 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Boom Agency ApS | 40067981 | NORMAL | Anden forretningsservice i.a.n. (829900) |
CBJ HOLDING ApS | 28151810 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CHHE HOLDING ApS | 35681833 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
CUBA HOLDING ApS | 34219761 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
California Kitchen V58 ApS | 38773860 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Restauranter (561010) |
Cocktail Bar 1656 ApS | 35415688 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Crazy Daisy Odder ApS | 29913528 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
DACH ApS | 34690480 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
DINGO ApS | 36401680 | NORMAL | Event catering (562100) |
EJENDOMSSELSKABET FRIIS HANSENS VEJ 5 ApS | 29391793 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET HEIMDALSGADE 35-37, KØBENHAVN ApS | 31851270 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET HOSTRUPSGADE 33 ApS | 28993129 | UNDERFRIVILLIGLIKVIDATION | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET SMALLEGADE 1 ApS | 28963645 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET ST. RÅDHUSGADE 12 ApS | 30808703 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EJENDOMSSELSKABET STORE RÅDHUSGADE 11 ApS | 34707634 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
EndOfTheRainbow ApS | 40457305 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
FINDUS HOLDING ApS | 28506392 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
FOODBALL ApS | 37784257 | NORMAL | Event catering (562100) |
Flid Invest ApS | 30614933 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
GYLDENBERG HOLDING ApS | 27972330 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Highberg ApS | 39902567 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
J. Elbæk Holding ApS | 37336610 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
K.H.C. HOLDING ApS | 36078278 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Krudt & Pynt ApS | 42304077 | NORMAL | Detailhandel med spil og legetøj (476500) |
LB HOLDING. ApS | 20680288 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Lomholt ApS | 29220751 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
M STIG HOLDING ApS | 36030038 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
M-Larsen Invest ApS | 42080489 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
MANAMANAM ApS | 38578723 | NORMAL | Restauranter (561010) |
MOLA INVEST ApS | 31944937 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Mellemgade 5 ApS | 41704713 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Moments Holding ApS | 38368109 | NORMAL | Finansielle holdingselskaber (642010) |
NOX NETWORK ApS | 28503660 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
PENNY LANE, SØNDERBORG ApS | 28984693 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Pike Invest ApS | 38653822 | NORMAL | Køb og salg af egen fast ejendom (681000) |
Pita Universe ApS | 43403141 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
Pizza Bro ApS | 40563504 | NORMAL | Restauranter (561010) |
SDBG 2020 ApS | 41867345 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
TORDENSKIOLD, KOLDING ApS | 29913595 | NORMAL | Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (563000) |
The Starving Viking ApS | 38518925 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Unilei ApS | 39175606 | NORMAL | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser (631100) |
VZ 50 ApS | 28151799 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
YO GOTHERSGADE APS | 36416246 | UNDERKONKURS Dekret 1 | Restauranter (561010) |
YO HK HOLDING ApS | 34691452 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
YOBURGER HOLDING APS | 37248533 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.07.2022 | 0,32 (km) | Friis Hansens Vej 6, 7100 Vejle | Friis Hansens Vej 5, 7100 Vejle |
PD Axeltorv ApS. |
Sidst opdateret den 12.04.2023 og angivet som gældende fra 12.04.2023 (525 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
PEDER NIELS PEDERSENS MINDELEGAT (FOND) | 21326291 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Abraham Fabricius-Bachmann(virk.: 11) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Henrik Fabricius-Bjerre(virk.: 71) Formand, Reelle ejere | 21 | 0 | 0 | 3 | 39 | 8 |
Camilla Hviid Hansen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marie Fabricius-Bachmann(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 46 % | 0 % | 1 % | 3 % | 42 % | 8 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Abraham Fabricius-Bachmann(virk.: 11) Dir., Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 9 | 0 | 9 |
Henrik Fabricius-Bjerre(virk.: 71) Formand, Reelle ejere | 57 | 37 | 5 | 22 |
Camilla Hviid Hansen(virk.: 5) Bestyrelsesmedlem | 2 | 1 | 0 | 4 |
Marie Fabricius-Bachmann(virk.: 11) Bestyrelsesmedlem | 9 | 8 | 0 | 4 |
Sum | 71 | 55 | 5 | 39 |
Pct. | 42 % | 32 % | 3 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |