Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 7, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Direktion: Thomas Skøt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Legale ejere: Thomas Skøt Jensen, Rasmus Wernersson, Kasper Lage Hansen, Lars Juhl Jensen, Søren Brunak (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Navne: Intomics Topco ApS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Reelle ejere: Thomas Skøt Jensen, Rasmus Wernersson (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Stiftere: Thomas Skøt Jensen, Søren Brunak, Rasmus Wernersson, Lars Juhl Jensen, Kasper Lage Hansen (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-08-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maglebjergvej 7, 3200 Helsinge (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Direktion: Thomas Skøt Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i datterselskabet Intomics Holding ApS, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Legale ejere: Thomas Skøt Jensen, Rasmus Wernersson, Kasper Lage Hansen, Lars Juhl Jensen, Søren Brunak (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Navne: Intomics Topco ApS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Reelle ejere: Thomas Skøt Jensen, Rasmus Wernersson (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Stiftere: Thomas Skøt Jensen, Søren Brunak, Rasmus Wernersson, Lars Juhl Jensen, Kasper Lage Hansen (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Vedtægter: 2022-07-11 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-09-20)