Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-20 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Kirk (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-20 fjernes Legale ejere: Michael Harkjær Fredslund (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-19 fjernes Legale ejere: Nikolaj Kirk (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-20 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Kirk (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-20 fjernes Reelle ejere: Michael Harkjær Fredslund (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-19 fjernes Reelle ejere: Nikolaj Kirk (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2024-02-20 fjernes Bestyrelse: Michael Harkjær Fredslund (formand) (offentliggjort 2024-05-25)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-08-01 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2022-07-31 fjernes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-07-10 tilføjes Hovedbranche: Undervisning i kulturelle discipliner (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-07-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Korsgårdsvej 1, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Bestyrelse: Michael Harkjær Fredslund (formand) (offentliggjort 2024-05-25)
Den 2022-07-10 tilføjes Direktion: Nikolaj Kirk (direktør) (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er kursus-, håndværks- og handelsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-10 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Legale ejere: Nikolaj Kirk, Michael Harkjær Fredslund (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2022-07-10 tilføjes Navne: Aagaard Thy ApS (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Reelle ejere: Nikolaj Kirk, Michael Harkjær Fredslund (offentliggjort 2024-03-05)
Den 2022-07-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Stiftere: Nikolaj Kirk, Michael Harkjær Fredslund (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Tegningsregel: VIrksomheden tegnes af direktøren sammen med et medlem af bestyrelsen, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Vedtægter: 2022-07-10 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-12)
Den 2022-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-12)