Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Regnskabs år | ||||
Vedtægter | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tyttebærvej 33, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2024-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2022-07-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Scopito ApS. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Scopito ApS. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-21 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-22 tilføjes Vedtægter: 2022-12-22 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 11, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-02-25)
Den 2022-07-11 tilføjes Direktion: Jensine Møller Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-07-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-07-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-11 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-07-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Legale ejere: Jensine Møller Petersen, Henrik Lundorff Thorsgaard (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-07-11 tilføjes Navne: Semila Invest ApS (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Reelle ejere: Jensine Møller Petersen, Henrik Lundorff Thorsgaard (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-07-11 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-07-11 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-07-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Stiftere: Jensine Møller Petersen, Henrik Lundorff Thorsgaard (offentliggjort 2022-10-12)
Den 2022-07-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Vedtægter: 2022-07-11 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-07-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-11)