Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-24 tilføjes Legale ejere: Frama Holding ApS (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-08-24 fjernes Legale ejere: Frands Lunde Larsen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdvej 3, 6900 Skjern (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Direktion: Frands Lunde Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive landbrugsvirksomhed samt hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@stauningagro.dk (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: Frands Lunde Larsen (offentliggjort 2023-01-12)
Den 2022-06-30 tilføjes Navne: Skindbjerg Agro ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Reelle ejere: Frands Lunde Larsen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Stiftere: Frands Lunde Larsen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Vedtægter: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-08)