Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i godkendte revisionsvirksomheder samt at foretage anden kapitalinvestering i blandt andet værdipapirer og fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 tilføjes Navne: BJOERK Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-21 fjernes Navne: BJOERK Invest ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-22 tilføjes Vedtægter: 2022-08-22 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elverdalen 32, 4700 Næstved (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Direktion: Christian Bjørk Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt at foretage anden kapitalinvestering i blandt andet værdipapirer og fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-06-30 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-08 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Kontaktoplysninger: chbjoerk@gmail.com (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Legale ejere: Christian Bjørk Hansen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Navne: BJOERK Invest ApS (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-07-08 tilføjes Reelle ejere: Christian Bjørk Hansen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Stiftere: Christian Bjørk Hansen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Vedtægter: 2022-07-08 (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-08)