Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-07-06 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Grejshoppen ApS. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lars Skov Ejendomme ApS. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galaksen 23, 7100 Vejle (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Direktion: Lars Skov Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investere, at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Legale ejere: Lars Skov Kristensen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Navne: Lars Skov Kristensen Holding ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Reelle ejere: Lars Skov Kristensen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2022-07-07 tilføjes Stiftere: Lars Skov Kristensen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Vedtægter: 2022-07-07 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-08)