Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Østergårdsvej 27, Galten ApS. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Galten AutoTeknik ApS. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2022-07-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Galten AutoTeknik ApS. (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2023-03-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmelbjergvej 125, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Direktion: Bjarke Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og at eje kapitalandele i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Legale ejere: Bjarke Larsen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Navne: Sneer ApS (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Reelle ejere: Bjarke Larsen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Stiftere: Bjarke Larsen (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Vedtægter: 2022-07-07 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-08)
Den 2022-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-08)