Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2022-07-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SMEDEGAARDEN A/S. (offentliggjort 2023-01-06)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vikingkaj 5, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Direktion: Morten Falck Smedegaard (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede kapitalselskaber, investering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 42.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Legale ejere: Klaus Falck Smedegaard, Eddie Falck Smedegaard, Morten Falck Smedegaard (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Navne: EKM Holding, Esbjerg ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Reelle ejere: Klaus Falck Smedegaard, Eddie Falck Smedegaard, Morten Falck Smedegaard (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-07-06 tilføjes Stiftere: Morten Falck Smedegaard, Klaus Falck Smedegaard, Eddie Falck Smedegaard (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Vedtægter: 2022-07-06 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)