Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Formål | ||||
Hvidhvask | Navne | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglebakkevej 88, 3. mf., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2023-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 28, st. tv., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-07-11 sletter virksomheden Ejerskaber: pointofyou consulting ApS. (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Qvonto ApS. (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2023-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at rådgive andre selskaber samt besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede aktiviteter efter ledelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-18)
Den 2023-01-16 tilføjes Navne: Gabel Consulting ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-15 fjernes Navne: Gabel Invest Holding ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-16 tilføjes Vedtægter: 2023-01-16 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-01-27)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollændervej 28, st. tv., 1855 Frederiksberg C (offentliggjort 2023-05-15)
Den 2022-07-06 tilføjes Direktion: Viktor Gabel Nørgaard (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber samt andre dertil knyttede investeringer efter ledelsens nærmere bestemmelse. (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-06 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Legale ejere: Viktor Gabel Nørgaard (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Navne: Gabel Invest Holding ApS (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-06 tilføjes Reelle ejere: Viktor Gabel Nørgaard (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Stiftere: Viktor Gabel Nørgaard (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Vedtægter: 2022-07-06 (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)