Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edouard Suensons Gade 6, 1. o., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2024-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 15, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2022-07-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ES 49A ApS. (offentliggjort 2022-07-07)
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronning Margrethes Vej 15, 1. th., 8200 Aarhus N (offentliggjort 2024-06-05)
Den 2022-07-06 tilføjes Direktion: Kasper Bysted Møller (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-06 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Legale ejere: Kasper Bysted Møller (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Navne: KB Møller Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Reelle ejere: Kasper Bysted Møller (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Stiftere: Kasper Bysted Møller (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Vedtægter: 2022-07-06 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)