Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | Hjemmeside | ||||
Kapital | xbrl | Navne | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Claus Henrik Munk og Jacob Mortensen i forening. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Vedtægter: 2024-06-03 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og 1 bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-30 fjernes Kontaktoplysninger: info@hekl.dk (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 tilføjes Bestyrelse: Claus Henrik Munk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Bestyrelse: Kim René Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 tilføjes Direktion: Jacob Mortensen (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Direktion: Finn Peter Richardt (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 tilføjes Legale ejere: MMI 2024 ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Legale ejere: Firic Holding ApS, HOLDINGSELSKABET KARIC ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 tilføjes Reelle ejere: Claus Henrik Munk, Jacob Mortensen (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Reelle ejere: Finn Peter Richardt, Kaj Karsten Richardt (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 tilføjes Vedtægter: 2024-05-29 (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-02 tilføjes Vedtægter: 2024-05-02 (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-29 fjernes Hjemmeside: www.hekl.dk (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2024-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-09 tilføjes Hjemmeside: www.hekl.dk (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-09-09 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hekl.dk (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-07-28 tilføjes Navne: Herfølge Kleinsmedie A/S (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-27 fjernes Navne: Herfølge Kleinsmedie 2022 A/S (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-06 tilføjes Navne: Herfølge Kleinsmedie 2022 A/S (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-28 tilføjes Vedtægter: 2022-07-28 (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2022-07-06 tilføjes Vedtægter: 2022-07-06 (offentliggjort 2022-07-28)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solvangsvej 11, 4681 Herfølge (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Bestyrelse: Kim René Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-07-06 tilføjes Direktion: Finn Peter Richardt (direktør) (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt anden efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2023-09-30 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-07-06 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre færdige metalprodukter i.a.n. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-03)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Legale ejere: Firic Holding ApS, HOLDINGSELSKABET KARIC ApS (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-07-06 tilføjes Reelle ejere: Finn Peter Richardt, Kaj Karsten Richardt (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Stiftere: HOLDINGSELSKABET KARIC ApS, Firic Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-05-30)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)