Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Chr. d. IXs Vej 13, 5600 Faaborg (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Direktion: Niels Erik Justesen (direktør) (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og at eje kapitalandele, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Legale ejere: Niels Erik Justesen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Navne: Niels Justesen Holding ApS (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Reelle ejere: Niels Erik Justesen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Stiftere: Niels Erik Justesen (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Vedtægter: 2022-07-06 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-06)