Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-07 tilføjes Legale ejere: Vilios Holding ApS (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-07 fjernes Legale ejere: Michael Myrup Stender (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-07-05 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønsundvej 33, 4780 Stege (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Direktion: Michael Myrup Stender (adm. dir.) (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktivitet ved investering og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2022-12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2022-01-01 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Legale ejere: Michael Myrup Stender (offentliggjort 2022-07-14)
Den 2022-06-30 tilføjes Navne: Møn Ejendomme ApS (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Reelle ejere: Michael Myrup Stender (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Stiftere: Michael Myrup Stender (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Vedtægter: 2022-06-30 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-07-05)